Kermit Directeur sportif
Age : 33 Nombre de messages : 37028 Formation : Lampre Leader : Roman KREUZIGER
| Sujet: Portsmouth Dim Nov 04 2007, 23:06 | |
| Effectif ASHDOWN Jamie ANG 30/11/1980 -> 69 (***) JAMES David ANG 01/08/1970 -> 75G (****)
CAMPBELL Sol ANG 18/09/1974 -> 76DC (****) CRANIE Martin ANG 26/09/1986 -> 61DC 59ARG 57ARD (***) DISTIN Sylvain FRA 16/12/1977 -> 73DC 70ARG (***) DUFFY Richards GAL 30/08/1985 -> 65ARD 64DC 64ALD (***) HREIDARSSON Hermann ISL 11/07/1974 -> 73DC 71ARG (***) JOHNSON Glen ANG 23/08/1984 -> 73ARD 73ALD 73DC (***) LAUREN Etame-Mayer CAM 19/01/1977 -> 72ARD 72ALD 72MD (***) PAMAROT Noé FRA 14/04/1979 -> 75DC 72ARD (***) PRIMUS Linvoy ANG 14/09/1973 -> 73DC 69ARD (***) TAYLOR Matthew ANG 27/11/1981 -> 73ARG 73MG (****) TRAORE Djimi MLI 01/03/1980 -> 73DC 72ARG
DAVIS Sean ANG 20/09/1979 ->73MC 70MD (***) DIOP Pape Bouba SEN 28/01/1978 -> 73MDF 71MC (****) HUGHES Richard ECO 25/06/1979 -> 72MDF 65MG (***) KRANJCAR Niko CRO 13/08/1984 -> 73MO 70MC (****) MENDES Pedro POR 26/02/1979 -> 73MC 73MO 73MD (****) MUNTARI Sulley Ali GHA 27/08/1984 -> 74MC 73MDF (****) MVUEMBA MAKENGO Arnold FRA 28/01/1985 -> 70MDF 68MC (***) SONGO'O Franck FRA 14/05/1987 Milieu -> 64AID 61MD 61MC (****)
BENJANI ZIM 13/08/1978 -> 74AC 71AID 69AIG (***) KANU Nwankwo NGA 01/08/1976 -> 75AC (****) NUGENT David ANG 02/05/1985 -> 73AC 72ATT (****) UTAKA John Chukwridi NGA 08/01/1982 -> 75AC 75AID 74ATT (****) | |
|