Kermit Directeur sportif
Age : 33 Nombre de messages : 37028 Formation : Lampre Leader : Roman KREUZIGER
| Sujet: RC Lens Dim Nov 04 2007, 21:36 | |
| Effectif BROCARD Arnaud FRA 19/08/1986 -> 58G (***) LE CROM Ronan FRA 13/07/1974 -> 68G (***) RUNJE Vedran CRO 09/02/1976 -> 73G (****)
AUBEY Lucien FRA 24/05/1984 -> 69DC 67ARG (****) BISEVAC Milan SEM 31/08/1983 -> 70DC 68LIB (***) COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 -> 70DC (***) HERMACH Adil FRA 27/06/1986 -> 63ARD 63ALD (***) HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 -> 73DC (****) JABI Daouda GUI 10/04/1981 -> 61ARD (**) LAURENTI Fabien FRA 06/01/1983 -> 68DC 66ARD 61ALD (***) RAMOS Marco POR 26/04/1983 -> 73ARG 72ALG 69MG (***)
AKALE Kanga CIV 07/03/1981 -> 73AIG 71MG 70ATT (****) BOUKARI Razak FRA 25/04/1987 -> 67AC 67ATT 66MO (****) CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 -> 70MO 67MDF 66MG (****) DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 -> 71ALD 70ARD 70MD (***) DIANE Mounir MAR 16/05/1982 -> 64MC 63MO 63MD (***) FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 -> 61MC (***) KEITA Sidi MLI 20/03/1985 -> 67MC (***) KOVACEVIC Nenad SEM 11/11/1980 -> 72MDF 71MC (****) LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 -> 62MC 62MD 60MG (***) MANGANE Abdou Kader SEN 23/03/1983 -> 66DC 61MDF (***) MONTERRUBIO Olivier FRA 08/08/1976 -> 74MO 74AIG 72MG (****) POLLET David BEL 12/08/1988 -> 59MO 59AIG 57AC (***) SABLE Julien FRA 11/09/1980 -> 75MDF 75MC (****)
ARUNA CIV 26/11/1980 -> 74AC 74AID 72AIG (****) KHITER Seïd FRA 19/01/1985-> 60ATT 59AC (***) MONNET-PAQUET Kevin FRA 19/08/1988 -> 65AC 62ATT 62AID (*****) PIERONI Luigi BEL 08/09/1980 -> 73AC 72AID 69AIG (****) | |
|